PLAZA SANTO DOMINGO 2005-BORJA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Coso, 66
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social PLAZA SANTO DOMINGO 2005-BORJA SL
CIF B99027591
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 01/10/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PLAZA SANTO DOMINGO 2005-BORJA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLAZA SANTO DOMINGO 2005-BORJA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallego Melero Alvaro | Liquidador | 21/01/2010 | 21/02/2011 |
Aznar Laborda Carmen | Consejero | 21/01/2010 | |
Gallego Melero Alvaro | Presidente | 21/01/2010 | |
Gallego Melero Alvaro | Consejero Delegado Mancomunado | 21/01/2010 | |
Gallego Melero Alvaro | Consejero | 21/01/2010 | |
Juste Aranda Angel Maria | Secretario | 28/12/2009 | 21/01/2010 |
Juste Aranda Angel Maria | Consejero Delegado Mancomunado | 28/12/2009 | 21/01/2010 |
Juste Aranda Angel Maria | Consejero | 28/12/2009 | 21/01/2010 |
De Andres Aguerri Ignacio | Secretario | 28/12/2009 | |
De Andres Aguerri Ignacio | Consejero Delegado Mancomunado | 28/12/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PLAZA SANTO DOMINGO 2005-BORJA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 225, S 8, H Z 36676, I/A 6 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-205-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 225, S 8, H Z 36676, I/A 5 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 225, S 8, H Z 36676, I/A 5 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-50
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 225, S 8, H Z 36676, I/A 5 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-50
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 225, S 8, H Z 36676, I/A 4 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-50
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 225, S 8, H Z 36676, I/A 4 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-50
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-50