DE ANDRES AGUERRI IGNACIO
Informe ejecutivo de DE ANDRES AGUERRI IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE ANDRES AGUERRI IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IGALCAV ABOGADOS SCP | Administrador Solidario | 11/01/2017 |
VINCULACIONES DE DE ANDRES AGUERRI IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ANDRES AGUERRI IGNACIO
Empresa: IGALCAV ABOGADOS SCP
Administrador Solidario
- Aldea Castiella Alejandro
- Cavero Sancho Veronica
- De Andres Aguerri Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4228 , F 123, S 8, H Z 61430, I/A 1 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-50
Empresa: PLAZA SANTO DOMINGO 2005-BORJA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- De Andres Aguerri Ignacio
Consejero
- De Andres Aguerri Ignacio
Secretario
- De Andres Aguerri Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 225, S 8, H Z 36676, I/A 4 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-50
Información de DE ANDRES AGUERRI IGNACIO
Mostramos los datos de DE ANDRES AGUERRI IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ANDRES AGUERRI IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos