PLASTIMOBEL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Fernando, 102
Código Postal 26300
Municipio Nájera
Provincia La Rioja
Razón Social PLASTIMOBEL SA
CIF A26017459
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PLASTIMOBEL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLASTIMOBEL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albelda Prado Francisco Jose | Secretario | 26/09/2017 | 20/12/2017 |
Albelda Prado Francisco Jose | Consejero | 26/09/2017 | 20/12/2017 |
Ros Vazquez Gloria | Consejero | 26/09/2017 | 20/12/2017 |
Ros Vazquez Jose Miguel | Consejero | 26/09/2017 | 20/12/2017 |
Ros Vazquez Juan Manuel | Presidente | 26/09/2017 | 20/12/2017 |
Ros Vazquez Juan Manuel | Consejero | 26/09/2017 | 20/12/2017 |
Ros Vazquez Juan Manuel | Liquidador | 20/12/2017 | 20/12/2017 |
Albelda Prado Francisco Jose | Secretario | 21/02/2013 | 26/09/2017 |
Albelda Prado Francisco Jose | Consejero | 21/02/2013 | 26/09/2017 |
Manzanares Saenz Luis Emilio | Presidente | 21/02/2013 | 26/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PLASTIMOBEL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248 , F 189, S 8, H LO 520, I/A 27 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248 , F 189, S 8, H LO 520, I/A 27 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-26
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248 , F 189, S 8, H LO 520, I/A 27 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-26
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248 , F 189, S 8, H LO 520, I/A 27 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-26
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248 , F 188, S 8, H LO 520, I/A 26 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-26
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248 , F 188, S 8, H LO 520, I/A 26 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-26
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248 , F 188, S 8, H LO 520, I/A 25 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-26
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-26
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-11-26
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-192-26