ROS VAZQUEZ JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de ROS VAZQUEZ JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE ROS VAZQUEZ JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROS VAZQUEZ JOSE MIGUEL
Empresa: BARNICES Y PINTURAS MODERNAS SA
Consejero
- Albelda Prado Francisco Jose
- Ros Vazquez Gloria
- Ros Vazquez Jose Miguel
- Ros Vazquez Juan Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 797 , F 69, S 8, H LO 514, I/A 95 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-26
Empresa: PLASTIMOBEL SA
Consejero
- Albelda Prado Francisco Jose
- Ros Vazquez Gloria
- Ros Vazquez Jose Miguel
- Ros Vazquez Juan Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248 , F 189, S 8, H LO 520, I/A 27 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-26
Empresa: PLASTIMOBEL SA
Consejero
- Albelda Prado Francisco Jose
- Ros Vazquez Gloria
- Ros Vazquez Jose Miguel
- Ros Vazquez Juan Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248 , F 188, S 8, H LO 520, I/A 26 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-26
Empresa: PLASTIMOBEL SA
Consejero
- Albelda Prado Francisco Jose
- Manzanares Saenz Luis Emilio
- Ros Vazquez Jose Miguel
- Ros Vazquez Juan Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248 , F 188, S 8, H LO 520, I/A 26 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-26
Empresa: NAVESTEC RIOJA SL
Administrador Solidario
- Ros Vazquez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632 , F 84, S 8, H LO 11046, I/A 3 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-26
Empresa: BARNICES Y PINTURAS MODERNAS SA
Consejero
- Albelda Prado Francisco Jose
- Ros Vazquez Gloria
- Ros Vazquez Jose Miguel
- Ros Vazquez Juan Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 797 , F 66, S 8, H LO 514, I/A 88 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-26
Empresa: BARNICES Y PINTURAS MODERNAS SA
Consejero
- Albelda Prado Francisco Jose
- Manzanares Saenz Luis Emilio
- Ros Vazquez Jose Miguel
- Ros Vazquez Juan Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 797 , F 66, S 8, H LO 514, I/A 88 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-26
Empresa: BARNICES Y PINTURAS MODERNAS SA
Consejero
- Albelda Prado Francisco Jose
- Manzanares Saenz Luis Emilio
- Ros Vazquez Jose Miguel
- Ros Vazquez Juan Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 647 , F 31, S 8, H LO 514, I/A 85 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-26
Empresa: PLASTIMOBEL SA
Consejero
- Albelda Prado Francisco Jose
- Manzanares Saenz Luis Emilio
- Ros Vazquez Jose Miguel
- Ros Vazquez Juan Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248 , F 188, S 8, H LO 520, I/A 25 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-26
Empresa: BARNICES Y PINTURAS MODERNAS SA
Consejero
- Albelda Prado Francisco Jose
- Manzanares Saenz Luis Emilio
- Ros Vazquez Jose Miguel
- Ros Vazquez Juan Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 510 , F 86, S 8, H LO 514, I/A 77 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-170-26
VER MAS ACTOS
Información de ROS VAZQUEZ JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de ROS VAZQUEZ JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROS VAZQUEZ JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos