PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CALZADA 2002 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Collado Mediano, 14
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CALZADA 2002 SL
CIF B84538123
Capital Social 3300.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 29/11/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CALZADA 2002 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CALZADA 2002 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez-santos Kornberger Alvaro | Liquidador Solidario | 28/11/2023 | 28/11/2023 |
Lopez-santos Kornberger Alvaro | Administrador Mancomunado | 23/08/2023 | 28/11/2023 |
Lopez-santos Kornberger Francisco | Liquidador Solidario | 28/11/2023 | 28/11/2023 |
Lopez-santos Kornberger Francisco | Administrador Mancomunado | 23/08/2023 | 28/11/2023 |
Lopez Santos Cora Francisco | Administrador Unico | 23/08/2023 |
ACTOS BORME DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CALZADA 2002 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22135 , F 11, S 8, H M 394886, I/A 7 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22135 , F 11, S 8, H M 394886, I/A 7 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22135 , F 11, S 8, H M 394886, I/A 7 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22135 , F 11, S 8, H M 394886, I/A 7 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22135 , F 11, S 8, H M 394886, I/A 6 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22135 , F 11, S 8, H M 394886, I/A 6 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22135 , F 11, S 8, H M 394886, I/A 6 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 294,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.300,00 | Euros |
Porcentaje: | 9,78 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22135 , F 10, S 8, H M 394886, I/A 5 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-194-28