LOPEZ SANTOS CORA FRANCISCO
Informe ejecutivo de LOPEZ SANTOS CORA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ SANTOS CORA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CALZADA 2006 SL | Presidente | 09/09/2021 | |
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CALZADA 2006 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 23/01/2009 | |
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CALZADA 2006 SL | Consejero | 23/01/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ SANTOS CORA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ SANTOS CORA FRANCISCO
Administrador Unico
- Lopez Santos Cora Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22135 , F 11, S 8, H M 394886, I/A 6 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-28
Presidente
- Lopez Santos Cora Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22128 , F 144, S 8, H M 394752, I/A 4 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-28
Apoderado
- Lopez Santos Cora Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22617 , F 44, S 8, H M 404443, I/A 3 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Lopez Santos Cora Francisco
- Lopez-santos Cora Maria Del Carmen
Consejero
- Lopez Santos Cora Francisco
- Lopez-santos Cora Maria Del Carmen
- Lopez Santos Gonzalez Paraño Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22128 , F 143, S 8, H M 394752, I/A 3 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-28
Información de LOPEZ SANTOS CORA FRANCISCO
Mostramos los datos de LOPEZ SANTOS CORA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ SANTOS CORA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos