SAETICA SMART BUSINESS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Gustave Eiffel, 3
Código Postal 46980
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAETICA SMART BUSINESS SL
CIF B97648380
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Nombres Anteriores
- PLA SISTEMES INFORMATICS SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario NUNSYS SA
VINCULACIONES DE SAETICA SMART BUSINESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAETICA SMART BUSINESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUNSYS SA | Administrador Unico | 20/05/2015 | 28/11/2016 |
NUNSYS SA | Socio Unico | 06/02/2014 | 28/11/2016 |
NUNSYS SA | Liquidador Unico | 28/11/2016 | 28/11/2016 |
Prieto Izquierdo Jose Joaquin | Administrador Unico | 24/01/2013 | 20/05/2015 |
Pla Garcia Jose | Administrador Unico | 24/01/2013 |
ACTOS BORME DE SAETICA SMART BUSINESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8283, L 5574, F 76, S 8, H V 108033, I/A 8 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8283, L 5574, F 76, S 8, H V 108033, I/A 8 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico. Don Francisco Gavilán Pérez con DNI/NIF 52.548.341-B ha sido designado persona física representante de la entidad "Nunsys SL" que ha sido nombrada liquidadora única de la sociedad de ésta hoja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8283, L 5574, F 76, S 8, H V 108033, I/A 8 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8283, L 5574, F 76, S 8, H V 108033, I/A 8 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8283, L 5574, F 76, S 8, H V 108033, I/A 8 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-46
- A los efectos del Art. 143 del RRM se deja constancia que la persona física designada por la Entidad "NUNSYS SOCIEDAD LIMITADA" para que la represente en el desempeño de las funciones como Administrador único de la Sociedad es Don Francisco Gavilán Pérez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8283, L 5574, F 76, S 8, H V 108033, I/A 7 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8283, L 5574, F 76, S 8, H V 108033, I/A 7 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8283, L 5574, F 76, S 8, H V 108033, I/A 7 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-46
Empresa: PLA SISTEMES INFORMATICS SL
- La compra, venta y reparación de equipos informáticos, desarrollo y distribución de aplicaciones informáticas, servicios de mantenimiento, asistencia técnica y consultoría informática. - Desarrollo de actividades relacionadas con proyectos dentro del ámbito de los sistemas de información y calidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8283, L 5574, F 76, S 8, H V 108033, I/A 6 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-46
Empresa: PLA SISTEMES INFORMATICS SL
- SAETICA SMART BUSINESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8283, L 5574, F 76, S 8, H V 108033, I/A 6 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-46