PKMTRICEPT SL - EXTINGUIDA
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social PKMTRICEPT SL
CIF B01372614
Actividad Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p.
Fecha de Constitución 26/07/2004
Página Web www.pkmtricept.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PKMTRICEPT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PKMTRICEPT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
5 AXES MACHINES HOLDING SL | Administrador Unico | 26/04/2012 | 12/09/2014 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 21/05/2013 | 12/09/2014 |
Sanchez Ojer Miguel Angel | Apoderado | 03/08/2012 | 12/09/2014 |
Aguirre Artieda Jose Maria | Vicepresidente | 26/04/2012 | |
Aguirre Artieda Jose Maria | Apoderado | 26/04/2012 | |
Aguirre Artieda Jose Maria | Consejero | 23/07/2010 | 26/04/2012 |
Armendariz Carrascon Fernando | Secretario No Consejero | 26/04/2012 | |
Arrieta Garnica Jose Antonio | Vicesecretario No Consejero | 26/04/2012 | |
Baigorri Hermoso Julian | Presidente | 26/04/2012 | |
Baigorri Hermoso Julian | Apoderado | 26/04/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PKMTRICEPT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 45, S 8, H NA 22184, I/A 17 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 45, S 8, H NA 22184, I/A 17 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 45, S 8, H NA 22184, I/A 17 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-31
Administrador Unico
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 45, S 8, H NA 22184, I/A 17 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-31
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 45, S 8, H NA 22184, I/A 15 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 44, S 8, H NA 22184, I/A 14 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-31
- Designado don Juan Ramón López Gil representante físico de la Administradora Unica nombrada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 43, S 8, H NA 22184, I/A 13 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Modificados los artículos 19º y 20º de los Estatutos Sociales, relativos al órgano de administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 43, S 8, H NA 22184, I/A 13 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 43, S 8, H NA 22184, I/A 13 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 43, S 8, H NA 22184, I/A 13 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-31