PINKERTON ASOCIADOS 21 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Libertad, 16
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PINKERTON ASOCIADOS 21 SL
CIF B98679574
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Avicultura
Fecha de Constitución 22/10/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PINKERTON ASOCIADOS 21 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PINKERTON ASOCIADOS 21 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Garcia Pablo Jose | Administrador Unico | 04/02/2015 | 06/02/2018 |
Olmos Saez Angel Manuel | Administrador Unico | 06/02/2018 | 06/02/2018 |
Olmos Saez Angel Manuel | Liquidador | 06/02/2018 | 06/02/2018 |
Ramon Cerda Sanjuan | Administrador Unico | 20/11/2014 | 04/02/2015 |
ACTOS BORME DE PINKERTON ASOCIADOS 21 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33100 , F 122, S 8, H M 595726, I/A 4 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33100 , F 122, S 8, H M 595726, I/A 4 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33100 , F 122, S 8, H M 595726, I/A 4 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33100 , F 122, S 8, H M 595726, I/A 4 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33100 , F 122, S 8, H M 595726, I/A 3 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33100 , F 122, S 8, H M 595726, I/A 3 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-28
- CNAE 46.19-Intermediación del comercio de productos diversos y su objeto lo constituye:- "La tramitación de documentos, intermediación financiera a través de los oportunos profesionales yla intermediación en la gestión logística a través de los oportunos profesionales".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33100 , F 121, S 8, H M 595726, I/A 2 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
- C/ LIBERTAD 16 - POSTERIOR (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33100 , F 121, S 8, H M 595726, I/A 2 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33100 , F 121, S 8, H M 595726, I/A 2 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33100 , F 121, S 8, H M 595726, I/A 2 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28