OLMOS SAEZ ANGEL MANUEL
Informe ejecutivo de OLMOS SAEZ ANGEL MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE OLMOS SAEZ ANGEL MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DUNDER MIFFLIN SL | Administrador Unico | 29/04/2024 | |
INCLUSION & DIVERSITY SL | Administrador Unico | 22/04/2022 | |
EXPEDIATUR OU | R.L.C.Perma. | 11/01/2022 | |
ECAUDA MUSIC SL | Socio Unico | 02/11/2018 | |
ECAUDA MUSIC SL | Administrador Unico | 02/11/2018 | |
TRAMITES PARA RECIEN NACIDOS SL | Administrador Mancomunado | 25/10/2011 |
VINCULACIONES DE OLMOS SAEZ ANGEL MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLMOS SAEZ ANGEL MANUEL
Empresa: TRIBASE POLIMERS SL
Administrador Unico
- Olmos Saez Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29955 , F 99, S 8, H B 166627, I/A 3 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-08
Empresa: INCLUSION & DIVERSITY SL
Administrador Unico
- Olmos Saez Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43197 , F 117, S 8, H M 763315, I/A 2 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-28
Empresa: EXPEDIATUR OU
R.L.C.Perma.
- Olmos Saez Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42858 , F 31, S 8, H M 757726, I/A 1 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Empresa: EXPEDIATUR SLNE
Administrador Unico
- Olmos Saez Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 92 , F 192, S 9, H M 2135, I/A 9 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-28
Empresa: GLOBAL MICRO CONCEPTS SL
Administrador Unico
- Olmos Saez Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37001 , F 1, S 8, H M 661122, I/A 3 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
Empresa: ECAUDA MUSIC SL
Administrador Unico
- Olmos Saez Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38332 , F 23, S 8, H M 682040, I/A 1 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-28
Empresa: ECAUDA MUSIC SL
Socio Único
- Olmos Saez Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38332 , F 23, S 8, H M 682040, I/A 1 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-28
Empresa: ZINK DIGITAL SL
Administrador Unico
- Olmos Saez Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33747 , F 184, S 8, H M 607405, I/A 6 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-28
Empresa: PINKERTON ASOCIADOS 21 SL
Liquidador
- Olmos Saez Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33100 , F 122, S 8, H M 595726, I/A 4 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-28
Empresa: PINKERTON ASOCIADOS 21 SL
Administrador Unico
- Olmos Saez Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33100 , F 122, S 8, H M 595726, I/A 4 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-28
VER MAS ACTOS
Información de OLMOS SAEZ ANGEL MANUEL
Mostramos los datos de OLMOS SAEZ ANGEL MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLMOS SAEZ ANGEL MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos