PIAGGIO & C SPA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl de Barcelona, 19
Código Postal 08107
Municipio Martorelles
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PIAGGIO & C SPA
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 14/12/2009
VINCULACIONES DE PIAGGIO & C SPA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PIAGGIO & C SPA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Legazpe De La Cerda Juan Manuel | Apoderado | 28/07/2010 | 26/09/2014 |
Monica Cavallini | REPR.PERMAN. | 25/01/2010 | 26/09/2014 |
Sanchez Arranz Juan | Apoderado | 12/05/2010 | 26/09/2014 |
Soatti Piero | Apoderado | 12/05/2010 | 26/09/2014 |
Vicente Ninou Jose | Apoderado | 05/02/2010 | 26/09/2014 |
Rivas Carrasco Raul | Apoderado | 12/05/2010 | 28/07/2010 |
Piero Soatti | Apoderado | 05/02/2010 | 12/05/2010 |
Rivas Carrasco Raul | Apoderado | 05/02/2010 | 12/05/2010 |
Sanchez Arranz Juan | Apoderado | 05/02/2010 | 12/05/2010 |
ACTOS BORME DE PIAGGIO & C SPA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41662 , F 146, S 8, H B 392438, I/A 10 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-08
REPR.PERMAN.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41662 , F 146, S 8, H B 392438, I/A 10 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41662 , F 146, S 8, H B 392438, I/A 9 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41662 , F 146, S 8, H B 392438, I/A 9 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41662 , F 145, S 8, H B 392438, I/A 8 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41662 , F 145, S 8, H B 392438, I/A 8 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41662 , F 145, S 8, H B 392438, I/A 7 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41662 , F 145, S 8, H B 392438, I/A 7 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-08