RIVAS CARRASCO RAUL
Informe ejecutivo de RIVAS CARRASCO RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIVAS CARRASCO RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NACIONAL MOTOR SA | Director | 22/04/2009 | 22/09/2010 |
PIAGGIO & C SPA | Apoderado | 12/05/2010 | 28/07/2010 |
PIAGGIO & C SPA | Apoderado | 05/02/2010 | 12/05/2010 |
VINCULACIONES DE RIVAS CARRASCO RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVAS CARRASCO RAUL
Empresa: NACIONAL MOTOR SA
Apoderado
Director
- Federico Musi
- Luca Dalla Vecchia
- Massimo Reichenbach
- Rivas Carrasco Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41173 , F 80, S 8, H B 30551, I/A 167 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-08
Empresa: PIAGGIO & C SPA
Apoderado
- Rivas Carrasco Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41662 , F 146, S 8, H B 392438, I/A 9 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-08
Empresa: PIAGGIO & C SPA
Apoderado
- Rivas Carrasco Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41662 , F 144, S 8, H B 392438, I/A 6 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-08
Empresa: PIAGGIO & C SPA
Apoderado
- Rivas Carrasco Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41662 , F 144, S 8, H B 392438, I/A 6 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-08
Empresa: PIAGGIO & C SPA
Apoderado
- Rivas Carrasco Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41662 , F 143, S 8, H B 392438, I/A 2 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-08
Empresa: NACIONAL MOTOR SA
Director
- Rivas Carrasco Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38267 , F 60, S 8, H B 30551, I/A 149 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-84-08
Información de RIVAS CARRASCO RAUL
Mostramos los datos de RIVAS CARRASCO RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVAS CARRASCO RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos