PGI INGENIEROS ASOCIADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Fontajau, 42
Código Postal 17007
Municipio Girona
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PGI INGENIEROS ASOCIADOS SL
CIF B55192959
Capital Social 3503.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 16/01/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PGI INGENIEROS ASOCIADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PGI INGENIEROS ASOCIADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Daniel Orduña Herrera | Consejero | 07/03/2014 | 11/01/2023 |
Hector Pascual Algam | Liquidador Solidario | 11/01/2023 | 11/01/2023 |
Hector Pascual Algam | Secretario | 07/03/2014 | 11/01/2023 |
Hector Pascual Algam | Consejero | 07/03/2014 | 11/01/2023 |
Ismael Garcia Peñin | Liquidador Solidario | 11/01/2023 | 11/01/2023 |
Ismael Garcia Peñin | Presidente | 07/03/2014 | 11/01/2023 |
Ismael Garcia Peñin | Consejero Delegado Solidario | 28/10/2016 | 11/01/2023 |
Ismael Garcia Peñin | Consejero | 07/03/2014 | 11/01/2023 |
Joan Moret Soler | Vicepresidente | 07/03/2014 | 11/01/2023 |
Joan Moret Soler | Consejero | 07/03/2014 | 11/01/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PGI INGENIEROS ASOCIADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2967 , F 205, S 8, H GI 56594, I/A 4 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2967 , F 205, S 8, H GI 56594, I/A 4 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-17
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2967 , F 205, S 8, H GI 56594, I/A 4 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-17
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2967 , F 205, S 8, H GI 56594, I/A 4 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-17
Capital Anterior: | 3.003,00 | Euros |
Aumento de capital: | 500,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.503,00 | Euros |
Porcentaje: | 16,65 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2967 , F 199, S 8, H GI 56594, I/A 3 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-17
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2967 , F 199, S 8, H GI 56594, I/A 2 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-17
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2967 , F 199, S 8, H GI 56594, I/A 2 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-17
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2967 , F 199, S 8, H GI 56594, I/A 1 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-17
Dirección:C/ FONTAJAU 42 (GIRONA)
Comienzo de operaciones:16/01/14
Capital:3.003,00 Euros
Objeto social:La intermediación entre el cliente y el profesional vinculado a la Sociedad, y la cooperación de las diferentes prestaciones especificas seguidas en la siguiente materia: Actividades relativas a servicios de ingeniería, e ingeniería técnica, en todos sus ámbitos y desarrollos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2967 , F 199, S 8, H GI 56594, I/A 1 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-17