MANUEL GARCIA GOMEZ
Informe ejecutivo de MANUEL GARCIA GOMEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANUEL GARCIA GOMEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLISS MUTUA DE SEGUROS | Vicepresidente | 14/08/2024 | |
SOLISS MUTUA DE SEGUROS | Consejero | 14/08/2024 | |
MANUEL GARCIA CAMPOY SL | Consejero | 10/12/2014 | |
MOGAMEZ FIMASE SL | Administrador Unico | 25/10/2012 |
VINCULACIONES DE MANUEL GARCIA GOMEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUEL GARCIA GOMEZ
Empresa: SOLISS MUTUA DE SEGUROS
Consejero
- Manuel Garcia Gomez
Vicepresidente
- Manuel Garcia Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 1 , H TO 1, I/A 75 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-45
Empresa: PGI INGENIEROS ASOCIADOS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Daniel Orduña Herrera
- Hector Pascual Algam
- Ismael Garcia Peñin
- Joan Moret Soler
- Manuel Garcia Gomez
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2967 , F 205, S 8, H GI 56594, I/A 4 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-17
Empresa: PGI INGENIEROS ASOCIADOS SL
Consejero Delegado
- Manuel Garcia Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2967 , F 199, S 8, H GI 56594, I/A 2 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-17
Empresa: MANUEL GARCIA CAMPOY SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alfonso Garcia Gomez
- Jose Garcia Gomez
- Manuel Garcia Gomez
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 120, S 8, H MU 8553, I/A 13 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-30
Empresa: MANUEL GARCIA CAMPOY SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alfonso Garcia Gomez
- Jose Garcia Gomez
- Manuel Garcia Campoy
- Manuel Garcia Gomez
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 120, S 8, H MU 8553, I/A 13 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-30
Empresa: PGI INGENIEROS ASOCIADOS SL
Consejero Delegado
- Manuel Garcia Gomez
Consejero
- Daniel Orduña Herrera
- Hector Pascual Algam
- Ismael Garcia Peñin
- Joan Moret Soler
- Manuel Garcia Gomez
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2967 , F 199, S 8, H GI 56594, I/A 1 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-17
Empresa: MOGAMEZ FIMASE SL
Administrador Unico
- Manuel Garcia Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 218, S 8, H MU 79635, I/A 1 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-30
Información de MANUEL GARCIA GOMEZ
Mostramos los datos de MANUEL GARCIA GOMEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUEL GARCIA GOMEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos