PEX OCHOA SA - EXTINGUIDA
Municipio Vitoria-Gasteiz
Provincia Áraba/Alava
Razón Social PEX OCHOA SA
CIF A01194224
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ZAMALLOA Y LEZAMA SL
VINCULACIONES DE PEX OCHOA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEX OCHOA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ochoa De Chinchetru Acha Miguel Angel | Apoderado | 02/10/2012 | 29/07/2013 |
ZAMALLOA Y LEZAMA SL | Administrador Unico | 08/05/2012 | 29/07/2013 |
Pelaez Corres Maria Esther | Administrador Unico | 19/08/2011 | 08/05/2012 |
Ochoa De Chinchetru Acha Miguel Angel Abelardo | Administrador Solidario | 19/08/2011 | |
Ochoa De Chinchetru Pelaez Diego | Administrador Solidario | 19/08/2011 |
ACTOS BORME DE PEX OCHOA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1511 , F 41, S 8, H VI 4619, I/A 16 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-01
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1511 , F 41, S 8, H VI 4619, I/A 16 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-01
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1511 , F 39, S 8, H VI 4619, I/A 15 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-01
- La compraventa de elementos de transporte y maquinaria de elevación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715 , F 153, S 8, H VI 4619, I/A 14 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715 , F 153, S 8, H VI 4619, I/A 13 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715 , F 153, S 8, H VI 4619, I/A 13 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-01
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-01
- Se modifican los artículos 15, 17, 21, 24, 25, 29 y 30 de los estatutos sociales en cuanto al cambio del órgano de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715 , F 152, S 8, H VI 4619, I/A 12 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-01
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715 , F 152, S 8, H VI 4619, I/A 12 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715 , F 152, S 8, H VI 4619, I/A 12 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-01