PELAEZ CORRES MARIA ESTHER
Informe ejecutivo de PELAEZ CORRES MARIA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE PELAEZ CORRES MARIA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELAEZ CORRES MARIA ESTHER
Empresa: COLMOL SL
Consejero
- Ochoa De Chinchetru Acha Miguel Angel Abelardo
- Ochoa De Chinchetru Pelaez Diego
- Pelaez Corres Maria Esther
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 692 , F 211, S 8, H VI 4332, I/A 7 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-01
Empresa: COLMOL SL
Apoderado
- Pelaez Corres Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 692 , F 210, S 8, H VI 4332, I/A 6 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-01
Empresa: COLMOL SL
Consejero
- Ochoa De Chinchetru Acha Miguel Angel Abelardo
- Ochoa De Chinchetru Pelaez Diego
- Pelaez Corres Maria Esther
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 692 , F 209, S 8, H VI 4332, I/A 4 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-01
Empresa: COLMOL SL
Administrador Unico
- Pelaez Corres Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 692 , F 209, S 8, H VI 4332, I/A 4 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-01
Empresa: TRANSTE SA
Administrador Unico
- Pelaez Corres Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 838 , F 13, S 8, H VI 6172, I/A 10 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-01
Empresa: TRANSTE SA
Administrador Unico
- Pelaez Corres Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 838 , F 13, S 8, H VI 6172, I/A 9 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-01
Empresa: PEX OCHOA SA
Administrador Unico
- Pelaez Corres Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715 , F 153, S 8, H VI 4619, I/A 13 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-01
Empresa: PEX OCHOA SA
Administrador Unico
- Pelaez Corres Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715 , F 152, S 8, H VI 4619, I/A 12 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-01
Información de PELAEZ CORRES MARIA ESTHER
Mostramos los datos de PELAEZ CORRES MARIA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELAEZ CORRES MARIA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos