FINCA CAMBO SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL VIA LAYETANA Num.30
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social FINCA CAMBO SL
CIF B66946344
Capital Social 8203500.0 Euros
Fecha de Constitución 08/02/2017
Nombres Anteriores
- PETROUNGE XXI SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único UNICO HOSPITALITY GROUP SL
VINCULACIONES DE FINCA CAMBO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINCA CAMBO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Batllo Ferrer Alejandro | Apoderado Solidario | 17/01/2019 | 08/07/2019 |
Guardans Cambo Pau | REPR.143 RRM | 09/08/2017 | 08/07/2019 |
Prats Salmurri Federico | Apoderado | 28/09/2017 | 08/07/2019 |
UNICO HOSPITALITY GROUP SL | Administrador Unico | 09/08/2017 | 08/07/2019 |
Prats Salmurri Federico | Apoderado Solidario | 17/01/2019 | |
Guardans Cambo Francesc | Administrador Solidario | 08/05/2017 | 09/08/2017 |
Guardans Cambo Lluis | Administrador Solidario | 08/05/2017 | 09/08/2017 |
Gabernet Llorca Esther | Administrador Unico | 17/02/2017 | 08/05/2017 |
ACTOS BORME DE FINCA CAMBO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46706 , F 1, S 8, H B 498898, I/A 9 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45784 , F 138, S 8, H B 498898, I/A 7 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45784 , F 138, S 8, H B 498898, I/A 8 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08
- CL VIA LAYETANA Num.30 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45784 , F 138, S 8, H B 498898, I/A 6 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36407 , F 4, S 8, H M 654087, I/A 3 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-28
- C/ CLAUDIO COELLO 67 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36407 , F 4, S 8, H M 654087, I/A 2 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-28
Empresa: PETROUNGE XXI SL
- FINCA CAMBO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45784 , F 136, S 8, H B 498898, I/A 3 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-08
Empresa: PETROUNGE XXI SL
- CAMBIO DE SOCIO UNICO,SIENDO EL NUEVO UNICO SOCIO: UNICO HOTELS & REAL ESTATE S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45784 , F 136, S 8, H B 498898, I/A 3 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-08
Empresa: PETROUNGE XXI SL
- Otras modificaciones estatutarias: ADICION DE UN NUEVO ARTICULO 12 A LOS ESTATUTOS SOCIALES Y RENUMERACION DEL ANTERIOR ARTICULO 12 QUE PASA A SER EL ARTICULO 13. PRENDA DE PARTICIPACIONES SOCIALES. LEY APLICABLE EN DEFECTO DE PREVISION ESTATUTARIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45784 , F 136, S 8, H B 498898, I/A 3 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-08
Empresa: PETROUNGE XXI SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45784 , F 136, S 8, H B 498898, I/A 3 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-08