PETRORAIL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 16
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PETRORAIL SA
CIF A80918840
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Página Web www.petrorail.com
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PETRORAIL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PETRORAIL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERMEWA IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 26/05/2010 | 07/01/2014 |
Manrique Moreno Pablo | Liquidador | 12/12/2013 | 07/01/2014 |
TRANSPORTES MIXTOS ESPECIALES SA | Apoderado Mancomunado | 26/05/2010 | 07/01/2014 |
VTG RAIL ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 26/05/2010 | 07/01/2014 |
Cabarcos Caminal Luis Eugenio | Representante | 06/04/2011 | 12/12/2013 |
ERMEWA IBERICA SL | Administrador Mancomunado | 06/04/2011 | 12/12/2013 |
Manrique Moreno Pablo | Representante | 06/04/2011 | 12/12/2013 |
VTG RAIL ESPAÑA SL | Administrador Mancomunado | 06/04/2011 | 12/12/2013 |
Cabarcos Caminal Luis Eugenio | Representante | 21/01/2011 | 06/04/2011 |
Colas Bueno Jesus | Representante | 04/09/2009 | 06/04/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PETRORAIL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23132 , F 133, S 8, H M 142930, I/A 25 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23132 , F 133, S 8, H M 142930, I/A 25 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23132 , F 133, S 8, H M 142930, I/A 24 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23132 , F 133, S 8, H M 142930, I/A 24 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23132 , F 133, S 8, H M 142930, I/A 24 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
- C/ SERRANO 16 5º - DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23132 , F 133, S 8, H M 142930, I/A 23 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS LOS ARTICULOS 12, 18, 19 Y 20 DE LOS ESTATUTOSSOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23132 , F 132, S 8, H M 142930, I/A 22 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23132 , F 132, S 8, H M 142930, I/A 22 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23132 , F 132, S 8, H M 142930, I/A 22 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23132 , F 131, S 8, H M 142930, I/A 21 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-28