CABARCOS CAMINAL LUIS EUGENIO
Informe ejecutivo de CABARCOS CAMINAL LUIS EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CABARCOS CAMINAL LUIS EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERMEWA IBERICA SL | Secretario | 17/03/2014 | 12/07/2017 |
ERMEWA IBERICA SL | Consejero | 17/03/2014 | 12/07/2017 |
GRANEL RAIL AIE | PresComDirec | 18/03/2011 | 17/11/2015 |
GRANEL RAIL AIE | MiemComDirec | 14/02/2011 | 17/11/2015 |
GRANEL RAIL AIE | Representante | 26/06/2013 | 03/02/2015 |
ERMEWA IBERICA SL | Secretario No Consejero | 20/01/2011 | 17/03/2014 |
PETRORAIL SA | Representante | 06/04/2011 | 12/12/2013 |
PETRORAIL SA | Representante | 21/01/2011 | 06/04/2011 |
VINCULACIONES DE CABARCOS CAMINAL LUIS EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABARCOS CAMINAL LUIS EUGENIO
Empresa: ERMEWA IBERICA SL
Consejero
- Cabarcos Caminal Luis Eugenio
- Malcuit Charles Antoine Alexandre
- Zindo Imbault David Cesar Mathieu
Presidente
Secretario
- Cabarcos Caminal Luis Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27069 , F 64, S 8, H M 332945, I/A 23 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-28
Empresa: ERMEWA IBERICA SL
Secretario
- Cabarcos Caminal Luis Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27069 , F 63, S 8, H M 332945, I/A 21 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-28
Empresa: GRANEL RAIL AIE
Administrador Mancomunado
Representante
- Cabarcos Caminal Luis Eugenio
- Manrique Moreno Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31196 , F 75, S 8, H M 287028, I/A 24 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28
Empresa: ERMEWA IBERICA SL
Consejero
- Cabarcos Caminal Luis Eugenio
Secretario
- Cabarcos Caminal Luis Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27069 , F 62, S 8, H M 332945, I/A 19 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Empresa: ERMEWA IBERICA SL
Consejero
Representante
Secretario No Consejero
- Cabarcos Caminal Luis Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27069 , F 62, S 8, H M 332945, I/A 19 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Empresa: PETRORAIL SA
Administrador Mancomunado
Representante
- Cabarcos Caminal Luis Eugenio
- Manrique Moreno Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23132 , F 133, S 8, H M 142930, I/A 24 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Empresa: CERERAIL AIE
Administrador Mancomunado
Representante
- Cabarcos Caminal Luis Eugenio
- Manrique Moreno Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31196 , F 73, S 8, H M 287028, I/A 21 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-28
Empresa: CERERAIL AIE
PresComDirec
Representante
- Cabarcos Caminal Luis Eugenio
- Gacimartin Quiñones Julian
- Manrique Moreno Pablo
SecrComDirec
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31196 , F 73, S 8, H M 287028, I/A 21 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-28
Empresa: PETRORAIL SA
Administrador Mancomunado
Representante
- Cabarcos Caminal Luis Eugenio
- Manrique Moreno Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23132 , F 132, S 8, H M 142930, I/A 22 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Empresa: PETRORAIL SA
Presidente
Representante
- Cabarcos Caminal Luis Eugenio
- Colas Bueno Jesus
- Manrique Moreno Pablo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23132 , F 132, S 8, H M 142930, I/A 22 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
VER MAS ACTOS
Información de CABARCOS CAMINAL LUIS EUGENIO
Mostramos los datos de CABARCOS CAMINAL LUIS EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABARCOS CAMINAL LUIS EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos