PET SHOP ANIMALS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL PASAJE TERRA ALTA, BAJOS LOCAL 4
Municipio Sant Quirze del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social PET SHOP ANIMALS SL
CIF B65018970
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 01/02/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PET SHOP ANIMALS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PET SHOP ANIMALS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sampere Salomo Ferran | Administrador Unico | 15/09/2009 | 22/01/2019 |
Sampere Salomo Ferran | Liquidador | 22/01/2019 | 22/01/2019 |
Gomez Ruiz Maria Jose | Administrador Mancomunado | 03/02/2009 | 15/09/2009 |
Sampere Salomo Ferran | Administrador Mancomunado | 03/02/2009 | 15/09/2009 |
ACTOS BORME DE PET SHOP ANIMALS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41004 , F 176, S 8, H B 375534, I/A 3 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41004 , F 176, S 8, H B 375534, I/A 3 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41004 , F 176, S 8, H B 375534, I/A 3 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO:DON FERRAN SAMPERE SALOMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41004 , F 176, S 8, H B 375534, I/A 2 (15/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41004 , F 176, S 8, H B 375534, I/A 2 (15/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41004 , F 176, S 8, H B 375534, I/A 2 (15/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41004 , F 172, S 8, H B 375534, I/A 1 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-08
Dirección:CL PASAJE TERRA ALTA, BAJOS LOCAL 4 (SANT QUIRZE DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:01/02/09
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:EL COMERCIO AL POR MENOR DE SEMILLAS,ABONOS,FLORES,PLANTAS Y PEQUEÑOS ANIMALES,PRODUCTOS QUIMICOS Y ARTICULOS RELACIONADOS CON LA JARDINERIA,FLORISTERIA,CUIDADO Y ALIMENTACION DE PEQUEÑOS ANIMALES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41004 , F 172, S 8, H B 375534, I/A 1 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-08