GOMEZ RUIZ MARIA JOSE
Informe ejecutivo de GOMEZ RUIZ MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ RUIZ MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOAPICT SL | Socio Unico | 14/03/2022 | |
NOAPICT SL | Administrador Unico | 14/03/2022 | |
DESGUACES REDOVAN SL | Administrador Mancomunado | 03/08/2015 | |
GRUAS JULIO GOMEZ SL | Administrador Mancomunado | 23/09/2014 |
VINCULACIONES DE GOMEZ RUIZ MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ RUIZ MARIA JOSE
Empresa: NOAPICT SL
Administrador Unico
- Gomez Ruiz Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43127 , F 151, S 8, H M 762065, I/A 1 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-28
Empresa: NOAPICT SL
Socio Único
- Gomez Ruiz Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43127 , F 151, S 8, H M 762065, I/A 1 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-28
Empresa: DESGUACES REDOVAN SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Cañizares Maria Del Rosario
- Gomez Ruiz Julia
- Gomez Ruiz Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2695 , F 107, S 8, H A 78989, I/A 5 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-03
Empresa: GRUAS JULIO GOMEZ SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Cañizares Maria Del Rosario
- Gomez Ruiz Julia
- Gomez Ruiz Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802 , F 38, S 8, H A 141614, I/A 1 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-03
Empresa: PET SHOP ANIMALS SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Ruiz Maria Jose
- Sampere Salomo Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41004 , F 176, S 8, H B 375534, I/A 2 (15/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-08
Empresa: PET SHOP ANIMALS SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Ruiz Maria Jose
- Sampere Salomo Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41004 , F 172, S 8, H B 375534, I/A 1 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-08
Información de GOMEZ RUIZ MARIA JOSE
Mostramos los datos de GOMEZ RUIZ MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ RUIZ MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos