PERZOLAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 21
Código Postal 14111
Municipio La Carlota
Provincia Córdoba
Razón Social PERZOLAN SL
CIF B41970351
Actividad Perforaciones y sondeos
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PERZOLAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PERZOLAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Silvestre Garcia Rafael | Liquidador Mancomunado | 29/12/2017 | 29/12/2017 |
Silvestre Garcia Rafael | Administrador Mancomunado | 01/07/2011 | 29/12/2017 |
Zafra Bonilla Bernardino | Liquidador Mancomunado | 29/12/2017 | 29/12/2017 |
Zafra Bonilla Bernardino | Administrador Mancomunado | 01/07/2011 | 29/12/2017 |
Perez Barroso Francisco | Administrador Unico | 01/07/2011 |
ACTOS BORME DE PERZOLAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 118, S 8, H CO 31129, I/A 3 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 118, S 8, H CO 31129, I/A 3 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-14
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 118, S 8, H CO 31129, I/A 3 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 118, S 8, H CO 31129, I/A 3 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-14
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-14
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-136-14
- C/ VELAZQUEZ 21 - CHICA CARLOTA (CARLOTA (LA))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 117, S 8, H CO 31129, I/A 2 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-14
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 117, S 8, H CO 31129, I/A 2 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 117, S 8, H CO 31129, I/A 2 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 117, S 8, H CO 31129, I/A 2 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-14