ZAFRA BONILLA BERNARDINO
Informe ejecutivo de ZAFRA BONILLA BERNARDINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZAFRA BONILLA BERNARDINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POZOS ZAFRA Y MATILLA SL | Administrador Mancomunado | 07/01/2009 |
VINCULACIONES DE ZAFRA BONILLA BERNARDINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAFRA BONILLA BERNARDINO
Empresa: PERZOLAN SL
Liquidador Mancomunado
- Silvestre Garcia Rafael
- Zafra Bonilla Bernardino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 118, S 8, H CO 31129, I/A 3 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-14
Empresa: PERZOLAN SL
Administrador Mancomunado
- Silvestre Garcia Rafael
- Zafra Bonilla Bernardino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 118, S 8, H CO 31129, I/A 3 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-14
Empresa: PERZOLAN SL
Administrador Mancomunado
- Silvestre Garcia Rafael
- Zafra Bonilla Bernardino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 117, S 8, H CO 31129, I/A 2 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-14
Empresa: POZOS ZAFRA Y MATILLA SL
Administrador Mancomunado
- Matilla Caballero Raul
- Zafra Bonilla Bernardino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2108 , F 31, S 8, H CO 28414, I/A 1 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-14
Información de ZAFRA BONILLA BERNARDINO
Mostramos los datos de ZAFRA BONILLA BERNARDINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAFRA BONILLA BERNARDINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos