PERFUMERIA OYARZABAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Republica Argentina, 6
Código Postal 20302
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social PERFUMERIA OYARZABAL SL
CIF B20718672
Actividad Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PERFUMERIA OYARZABAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PERFUMERIA OYARZABAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Oyarzabal Olga | Liquidador | 14/01/2021 | 14/01/2021 |
Sanchez Oyarzabal Olga | Administrador Unico | 30/12/2016 | 14/01/2021 |
Oyarzabal Lecuona Maria Asuncion | Administrador Solidario | 30/12/2016 | |
Sanchez Mellado Diego | Administrador Solidario | 30/12/2016 | |
Sanchez Oyarzabal Olga | Administrador Solidario | 23/11/2012 | 30/12/2016 |
ACTOS BORME DE PERFUMERIA OYARZABAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 152, S 8, H SS 18490, I/A 4 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 152, S 8, H SS 18490, I/A 4 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 152, S 8, H SS 18490, I/A 4 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 152, S 8, H SS 18490, I/A 4 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 151, S 8, H SS 18490, I/A 3 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-11-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 151, S 8, H SS 18490, I/A 3 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-11-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 151, S 8, H SS 18490, I/A 3 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-11-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 151, S 8, H SS 18490, I/A 2 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-191-20