SANCHEZ OYARZABAL OLGA
Informe ejecutivo de SANCHEZ OYARZABAL OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ OYARZABAL OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERFUMERIA OYARZABAL SL | Liquidador | 14/01/2021 | 14/01/2021 |
PERFUMERIA OYARZABAL SL | Administrador Unico | 30/12/2016 | 14/01/2021 |
PERFUMERIA OYARZABAL SL | Administrador Solidario | 23/11/2012 | 30/12/2016 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ OYARZABAL OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ OYARZABAL OLGA
Empresa: PERFUMERIA OYARZABAL SL
Liquidador
- Sanchez Oyarzabal Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 152, S 8, H SS 18490, I/A 4 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
Empresa: PERFUMERIA OYARZABAL SL
Administrador Unico
- Sanchez Oyarzabal Olga
Liquidador
- Sanchez Oyarzabal Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 152, S 8, H SS 18490, I/A 4 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
Empresa: PERFUMERIA OYARZABAL SL
Administrador Unico
- Sanchez Oyarzabal Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 151, S 8, H SS 18490, I/A 3 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-11-20
Empresa: PERFUMERIA OYARZABAL SL
Administrador Solidario
- Oyarzabal Lecuona Maria Asuncion
- Sanchez Mellado Diego
- Sanchez Oyarzabal Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 151, S 8, H SS 18490, I/A 3 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-11-20
Empresa: PERFUMERIA OYARZABAL SL
Administrador Solidario
- Sanchez Oyarzabal Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 151, S 8, H SS 18490, I/A 2 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-20
Información de SANCHEZ OYARZABAL OLGA
Mostramos los datos de SANCHEZ OYARZABAL OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ OYARZABAL OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos