PERFORACIONS DEL TER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Girona, 98
Código Postal 08560
Municipio Manlleu
Provincia Barcelona
Razón Social PERFORACIONS DEL TER SL
CIF B62342860
Actividad Perforaciones y sondeos
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PERFORACIONS DEL TER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PERFORACIONS DEL TER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Teixeira Gonzalez Maria Carmen | Administrador Unico | 29/06/2010 | 17/12/2012 |
Teixeira Gonzalez Maria Carmen | Liquidador | 17/12/2012 | 17/12/2012 |
Rocasalvas Gil Jorge | Presidente | 27/07/2009 | 29/06/2010 |
Rocasalvas Gil Jorge | Consejero Delegado | 27/07/2009 | 29/06/2010 |
Rocasalvas Gil Jorge | Consejero | 29/06/2010 | |
Teixeira Gonzalez Maria Carmen | Secretario | 27/07/2009 | 29/06/2010 |
Teixeira Gonzalez Maria Carmen | Consejero Delegado | 27/07/2009 | 29/06/2010 |
Teixera Gonzalez Maria Carmen | Consejero | 29/06/2010 | |
Terricabras Villegas Adela | Consejero | 29/06/2010 | |
Garcia Gonzalez Manuel | Secretario | 27/07/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PERFORACIONS DEL TER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41368 , F 11, S 8, H B 218880, I/A 8 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41368 , F 11, S 8, H B 218880, I/A 8 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41368 , F 11, S 8, H B 218880, I/A 8 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41368 , F 11, S 8, H B 218880, I/A 7 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41368 , F 11, S 8, H B 218880, I/A 7 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32833 , F 159, S 8, H B 218880, I/A 6 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-08
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32833 , F 159, S 8, H B 218880, I/A 6 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-08