TEIXEIRA GONZALEZ MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de TEIXEIRA GONZALEZ MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TEIXEIRA GONZALEZ MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERFORACIONS I BOMBES BARCELONA SL | Administrador Solidario | 06/07/2015 |
VINCULACIONES DE TEIXEIRA GONZALEZ MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEIXEIRA GONZALEZ MARIA CARMEN
Empresa: PERFORACIONS I BOMBES BARCELONA SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Frias Jose Maria
- Teixeira Gonzalez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44900 , F 70, S 8, H B 470791, I/A 1 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-08
Empresa: PERFORACIONS DEL TER SL
Liquidador
- Teixeira Gonzalez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41368 , F 11, S 8, H B 218880, I/A 8 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-08
Empresa: PERFORACIONS DEL TER SL
Administrador Unico
- Teixeira Gonzalez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41368 , F 11, S 8, H B 218880, I/A 8 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-08
Empresa: PERFORACIONS DEL TER SL
Administrador Unico
- Teixeira Gonzalez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41368 , F 11, S 8, H B 218880, I/A 7 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-08
Empresa: PERFORACIONS DEL TER SL
Consejero Delegado
- Rocasalvas Gil Jorge
- Teixeira Gonzalez Maria Carmen
Presidente
Secretario
- Teixeira Gonzalez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41368 , F 11, S 8, H B 218880, I/A 7 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-08
Empresa: PERFORACIONS DEL TER SL
Consejero Delegado
- Rocasalvas Gil Jorge
- Teixeira Gonzalez Maria Carmen
Presidente
Secretario
- Teixeira Gonzalez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32833 , F 159, S 8, H B 218880, I/A 6 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-08
Información de TEIXEIRA GONZALEZ MARIA CARMEN
Mostramos los datos de TEIXEIRA GONZALEZ MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEIXEIRA GONZALEZ MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos