PEREZ CASTELLANOS Y ASOCIADOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Princesa, 72
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PEREZ CASTELLANOS Y ASOCIADOS SA
CIF A78542099
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Página Web www.perezcastellanos.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PEREZ CASTELLANOS Y ASOCIADOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEREZ CASTELLANOS Y ASOCIADOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cominges Rodriguez Jose | Administrador Solidario | 17/12/2021 | 18/01/2023 |
De Anta Y De Isidro Victor Manuel | Administrador Solidario | 17/12/2021 | 18/01/2023 |
De Anta Y De Isidro Victor Manuel | Liquidador Solidario | 18/01/2023 | 18/01/2023 |
Perez Castellanos Inmaculada | Liquidador Solidario | 18/01/2023 | 18/01/2023 |
De Anta Y De Isidro Victor Manuel | Administrador Solidario | 16/08/2013 | 17/12/2021 |
Perez Castellanos Inmaculada | Administrador Solidario | 16/08/2013 | 17/12/2021 |
ACTOS BORME DE PEREZ CASTELLANOS Y ASOCIADOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6869 , F 119, S 8, H M 111860, I/A 15 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6869 , F 119, S 8, H M 111860, I/A 15 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6869 , F 119, S 8, H M 111860, I/A 15 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6869 , F 119, S 8, H M 111860, I/A 15 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6869 , F 119, S 8, H M 111860, I/A 14 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6869 , F 119, S 8, H M 111860, I/A 14 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6869 , F 119, S 8, H M 111860, I/A 13 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6869 , F 118, S 8, H M 111860, I/A 12 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-232-28