DE ANTA Y DE ISIDRO VICTOR MANUEL
Informe ejecutivo de DE ANTA Y DE ISIDRO VICTOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE ANTA Y DE ISIDRO VICTOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEREZ CASTELLANOS Y ASOCIADOS SA | Administrador Solidario | 17/12/2021 | 18/01/2023 |
PEREZ CASTELLANOS Y ASOCIADOS SA | Liquidador Solidario | 18/01/2023 | 18/01/2023 |
PEREZ CASTELLANOS Y ASOCIADOS SA | Administrador Solidario | 16/08/2013 | 17/12/2021 |
SIELECTRAN SL | Administrador Solidario | 21/10/2014 | |
SIELECTRAN SL | Liquidador | 21/10/2014 | 21/10/2014 |
VINCULACIONES DE DE ANTA Y DE ISIDRO VICTOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ANTA Y DE ISIDRO VICTOR MANUEL
Empresa: PEREZ CASTELLANOS Y ASOCIADOS SA
Liquidador Solidario
- De Anta Y De Isidro Victor Manuel
- Perez Castellanos Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6869 , F 119, S 8, H M 111860, I/A 15 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Empresa: PEREZ CASTELLANOS Y ASOCIADOS SA
Administrador Solidario
- Cominges Rodriguez Jose
- De Anta Y De Isidro Victor Manuel
Liquidador Solidario
- De Anta Y De Isidro Victor Manuel
- Perez Castellanos Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6869 , F 119, S 8, H M 111860, I/A 15 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Empresa: PEREZ CASTELLANOS Y ASOCIADOS SA
Administrador Solidario
- Cominges Rodriguez Jose
- De Anta Y De Isidro Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6869 , F 119, S 8, H M 111860, I/A 14 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Empresa: PEREZ CASTELLANOS Y ASOCIADOS SA
Administrador Solidario
- De Anta Y De Isidro Victor Manuel
- Perez Castellanos Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6869 , F 119, S 8, H M 111860, I/A 14 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Empresa: PEREZ CASTELLANOS Y ASOCIADOS SA
Administrador Solidario
- De Anta Y De Isidro Victor Manuel
- Perez Castellanos Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6869 , F 119, S 8, H M 111860, I/A 13 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-28
Empresa: SIELECTRAN SL
Liquidador
- De Anta Y De Isidro Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7690 , F 93, S 8, H M 124353, I/A 5 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-28
Empresa: SIELECTRAN SL
Administrador Solidario
- De Anta Y De Isidro Victor Manuel
- Rubiato Perez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7690 , F 93, S 8, H M 124353, I/A 5 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-28
Empresa: PEREZ CASTELLANOS Y ASOCIADOS SA
Administrador Solidario
- De Anta Y De Isidro Victor Manuel
- Perez Castellanos Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6869 , F 118, S 8, H M 111860, I/A 12 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-28
Información de DE ANTA Y DE ISIDRO VICTOR MANUEL
Mostramos los datos de DE ANTA Y DE ISIDRO VICTOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ANTA Y DE ISIDRO VICTOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos