PEQUEÑOS ALMACENES DE VALLADOLID SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Santa Ana, 3
Código Postal 47001
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PEQUEÑOS ALMACENES DE VALLADOLID SL
CIF B47659230
Capital Social 224030.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 15/02/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PEQUEÑOS ALMACENES DE VALLADOLID SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEQUEÑOS ALMACENES DE VALLADOLID SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cañibano Arias Carlos | Liquidador Mancomunado | 18/09/2018 | 18/09/2018 |
Cañibano Arias Carlos | Administrador Mancomunado | 14/04/2010 | 18/09/2018 |
Cañibano Arias Erika | Administrador Mancomunado | 14/04/2010 | 18/09/2018 |
Diez Santa Clara Ignacio | Administrador Mancomunado | 14/04/2010 | 18/09/2018 |
Diez Santa Clara Nuria | Liquidador Mancomunado | 18/09/2018 | 18/09/2018 |
ACTOS BORME DE PEQUEÑOS ALMACENES DE VALLADOLID SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 137, S 8, H VA 23071, I/A 2 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 137, S 8, H VA 23071, I/A 2 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-47
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 137, S 8, H VA 23071, I/A 2 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-47
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 137, S 8, H VA 23071, I/A 2 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-208-47
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 136, S 8, H VA 23071, I/A 1 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-47
Dirección:PLAZA DE SANTA ANA 3 BAJO (VALLADOLID)
Comienzo de operaciones:15/02/10
Capital:224.030,00 Euros
Objeto social:La promoción inmobiliaria, adquisición, intermediación, tenencia y administración de fincas urbanas, compra y venta de solares, locales, viviendas y edificios de cualquier clase, asi como su edificación para la venta o explotación en régimen de arrendamiento. Etc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 136, S 8, H VA 23071, I/A 1 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-47