DIEZ SANTA CLARA IGNACIO
Informe ejecutivo de DIEZ SANTA CLARA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DIEZ SANTA CLARA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PASEO DE ZORRILLA 17 SL | Administrador Mancomunado | 13/04/2022 | |
AGRUPACION INMOBILIARIA DE CASTILLA Y LEON SL | Vicepresidente | 22/08/2013 | |
AGRUPACION INMOBILIARIA DE CASTILLA Y LEON SL | Consejero | 22/08/2013 |
VINCULACIONES DE DIEZ SANTA CLARA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ SANTA CLARA IGNACIO
Empresa: PASEO DE ZORRILLA 17 SL
Administrador Mancomunado
- Arias Bartolome Juan
- Diez Santa Clara Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 124, S 8, H VA 29385, I/A 7 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-47
Empresa: PATRIMONIOS VALLSANT XXI SL
Administrador Unico
- Diez Santa Clara Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1197 , F 135, S 8, H S 33135, I/A 3 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-39
Empresa: PEQUEÑOS ALMACENES DE VALLADOLID SL
Administrador Mancomunado
- Cañibano Arias Carlos
- Cañibano Arias Erika
- Diez Santa Clara Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 137, S 8, H VA 23071, I/A 2 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-47
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Diez Santa Clara Ignacio
- Gonzalez Calleja Luis
- Muñoz Toro Julio Atanasio
- Ruiz De Gauna Lopez Sergio
- Sanz Alonso Fernando Ramon
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Diez Santa Clara Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 212, S 8, H VA 23916, I/A 2 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-47
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Diez Santa Clara Ignacio
- Gonzalez Calleja Luis
- Muñoz Toro Julio Atanasio
- Ruiz De Gauna Lopez Sergio
- Sanz Alonso Fernando Ramon
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 212, S 8, H VA 23916, I/A 2 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-47
Empresa: VALLAVILL-2006 SL
Administrador Mancomunado
- Diez Santa Clara Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1263 , F 100, S 8, H VA 19351, I/A 2 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-47
Empresa: ALIZAN BODEGAS Y VIÑEDOS SL
Apoderado Mancomunado
- Diez Santa Clara Ignacio
- Mogollon Jimenez Fernando
- Mogollon Morilla Fernando Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 62, S 8, H VA 24819, I/A 2 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-47
Empresa: ALIZAN BODEGAS Y VIÑEDOS SL
Consejero
- Asensio Bolea Ramon
- Diez Santa Clara Ignacio
- Lopez Vivas Avelino Jose
- Mogollon Jimenez Fernando
- Mogollon Morilla Fernando Domingo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 62, S 8, H VA 24819, I/A 2 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-47
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Diez Santa Clara Ignacio
- Gonzalez Calleja Luis
- Muñoz Toro Julio Atanasio
- Ruiz De Gauna Lopez Sergio
- Sanz Alonso Fernando Ramon
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 209, S 8, H VA 23916, I/A 1 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-47
Empresa: PEQUEÑOS ALMACENES DE VALLADOLID SL
Administrador Mancomunado
- Cañibano Arias Carlos
- Cañibano Arias Erika
- Diez Santa Clara Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 136, S 8, H VA 23071, I/A 1 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-47
Información de DIEZ SANTA CLARA IGNACIO
Mostramos los datos de DIEZ SANTA CLARA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ SANTA CLARA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos