PEOPLE AND PLANET PARTNERS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balmes, 184
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PEOPLE AND PLANET PARTNERS SA
CIF A67488056
Capital Social 61225.0 Euros
Fecha de Constitución 26/09/2019
Nombres Anteriores
- PEOPLE AND PLANET PARTNERS SGEIC SA
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor VIR AUDIT SLP
VINCULACIONES DE PEOPLE AND PLANET PARTNERS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEOPLE AND PLANET PARTNERS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bermudez Gutierrez Jordi Francesc | V-SEC NO CON | 26/09/2019 | 22/01/2021 |
Foz Giralt Xavier | Secretario No Consejero | 26/09/2019 | 22/01/2021 |
MANAGEART CONSULTORIA Y GESTION SL | Consejero | 26/09/2019 | 22/01/2021 |
Nicolas Jean Paul Claude Toubolic | Consejero | 26/09/2019 | 22/01/2021 |
Nicolas Touboulic | Apoderado Solidario | 01/10/2019 | 22/01/2021 |
Rico Vilar Elena | Presidente | 26/09/2019 | 22/01/2021 |
Rico Vilar Elena | Consejero | 26/09/2019 | 22/01/2021 |
Rico Vilar Elena | Apoderado Solidario | 01/10/2019 | 22/01/2021 |
Rico Vilar Elena | Liquidador | 22/01/2021 | 22/01/2021 |
Ros Vergara Jaume | REPR.143 RRM | 26/09/2019 | 22/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PEOPLE AND PLANET PARTNERS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47349 , F 197, S 8, H B 539606, I/A 6 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47349 , F 197, S 8, H B 539606, I/A 6 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47349 , F 197, S 8, H B 539606, I/A 6 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Empresa: PEOPLE AND PLANET PARTNERS SGEIC SA
- LA REALIZACION PARA TERCEROS DE ESTUDIOS E INFORMES ECONOMICOS Y DE MERCADO Y LA ADMINISTRACION Y ASESORAMIENTO O CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y BIENES; LA ADMINISTRACION POR CUENTA PROPIA DE VALORES, TITULOS Y PARTICIPACIONES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47056 , F 124, S 8, H B 539606, I/A 5 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-08
Empresa: PEOPLE AND PLANET PARTNERS SGEIC SA
- PEOPLE AND PLANET PARTNERS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47056 , F 124, S 8, H B 539606, I/A 5 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-08
Empresa: PEOPLE AND PLANET PARTNERS SGEIC SA
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE INVERSION COLECTIVA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47056 , F 124, S 8, H B 539606, I/A 5 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-08
Empresa: PEOPLE AND PLANET PARTNERS SGEIC SA
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47056 , F 124, S 8, H B 539606, I/A 5 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-08
Empresa: PEOPLE AND PLANET PARTNERS SGEIC SA
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47056 , F 123, S 8, H B 539606, I/A 4 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-08
Empresa: PEOPLE AND PLANET PARTNERS SGEIC SA
Capital Anterior: | 60.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.225,00 | Euros |
Capital Actual: | 61.225,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,04 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47056 , F 123, S 8, H B 539606, I/A 3 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-08
Empresa: PEOPLE AND PLANET PARTNERS SGEIC SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47056 , F 122, S 8, H B 539606, I/A 2 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-08