PENFIELD DIGITAL IBERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 73
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PENFIELD DIGITAL IBERIA SL
CIF B88608468
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/02/2020
Nombres Anteriores
- MAZE-ONE IBERIA SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Penfield Digital Bv
VINCULACIONES DE PENFIELD DIGITAL IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PENFIELD DIGITAL IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ceres Alabau Maria | Apoderado Solidario | 11/11/2022 | 04/06/2024 |
EURO ECONOMICS MADRID SL | Apoderado Solidario | 11/11/2022 | 04/06/2024 |
Exposito Peña Elisabet | Apoderado Solidario | 11/11/2022 | 04/06/2024 |
Hubers Tim Arnoldus Franciscus | Administrador Solidario | 26/11/2021 | 04/06/2024 |
Meijer Auke Johannes | Administrador Solidario | 26/11/2021 | 04/06/2024 |
Penfield Digital Bv | Liquidador | 04/06/2024 | 04/06/2024 |
Penfield Digital Bv | Socio Unico | 26/11/2021 | 04/06/2024 |
Roest Hendrikus Wilhelmus Johannes | Apoderado Solidario | 11/11/2022 | 04/06/2024 |
Roest Hendrikus Wilhelmus Johannus | Representante | 04/06/2024 | 04/06/2024 |
Araluce Arvizu Iñigo | Secretario No Consejero | 31/03/2020 | 26/11/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PENFIELD DIGITAL IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 718110, I/A 6 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 718110, I/A 6 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 718110, I/A 6 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 718110, I/A 6 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
- C/ PRINCIPE DE VERGARA 73 7º - IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40437 , F 27, S 8, H M 718110, I/A 5 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40437 , F 26, S 8, H M 718110, I/A 4 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Empresa: MAZE-ONE IBERIA SL
- PENFIELD DIGITAL IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40437 , F 26, S 8, H M 718110, I/A 3 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-28
Empresa: MAZE-ONE IBERIA SL
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40437 , F 25, S 8, H M 718110, I/A 2 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-28
Empresa: MAZE-ONE IBERIA SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40437 , F 25, S 8, H M 718110, I/A 2 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-28
Empresa: MAZE-ONE IBERIA SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40437 , F 25, S 8, H M 718110, I/A 2 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-28