CERES ALABAU MARIA
Informe ejecutivo de CERES ALABAU MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE CERES ALABAU MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RICHFIELD TRADING SL | Apoderado | 20/09/2024 | |
BERTUS B.V. IBERICA SL | Apoderado | 30/10/2023 | |
4 HEALTHY PETS SL | Apoderado | 05/04/2021 | |
D.O.R.C. ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 18/02/2021 | |
VERSOWOOD IBERICA SL | Apoderado Solidario | 30/03/2020 | |
TRANSHOTEL CENTRAL DE RESERVAS INTERNACIONAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/12/2010 | |
TRANSHOTEL SERVICIOS CORPORATIVOS SL | Apoderado | 23/11/2010 |
VINCULACIONES DE CERES ALABAU MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERES ALABAU MARIA
Empresa: RICHFIELD TRADING SL
Apoderado
- Ceres Alabau Maria
- EURO ECONOMICS MADRID SL
- Exposito Peña Elisabet
- Roest Hendrikus Wilhelmus Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 654001, I/A 2 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Empresa: BERTUS B.V. IBERICA SL
Apoderado
- Ceres Alabau Maria
- EURO ECONOMICS MADRID SL
- Exposito Peña Elisabet
- Roest Hendrikus Wilhelmus Johannus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39660 , F 178, S 8, H M 704734, I/A 4 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-28
Empresa: PENFIELD DIGITAL IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Ceres Alabau Maria
- EURO ECONOMICS MADRID SL
- Exposito Peña Elisabet
- Roest Hendrikus Wilhelmus Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40437 , F 26, S 8, H M 718110, I/A 4 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Empresa: GRUPO TURISTICO TRANSHOTEL SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Caballero Caballero Juan Manuel
- Ceres Alabau Maria
- De La Cruz Nieto Julio
- De La Cruz Nieto Julio
- Fernandez Ortiz Natalia
- Franquet De La Iglesia Amadeo
- Galan Blazquez Ana Maria
- Garcia Garrido Francisca
- Gonzalez Sanchez Almudena
- Lopez Gonzalez Ramon
- Lopez Ziegler Luis Antonio
- Rubio Alvarez Arcadio
- Winance Gregoire Andre F.J.M.J
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32542 , F 188, S 8, H M 130089, I/A 50 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-28
Empresa: SERVICIOS TECNOLOGICOS HOTELENCO SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30972 , F 199, S 8, H M 253222, I/A 36 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-28
Empresa: 4 HEALTHY PETS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38902 , F 202, S 8, H M 691389, I/A 2 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28
Empresa: D.O.R.C. ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46531 , F 50, S 8, H B 522986, I/A 11 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-08
Empresa: VERSOWOOD IBERICA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40301 , F 99, S 8, H M 715959, I/A 4 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-67-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 168, S 8, H TF 48049, I/A 3 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-38
Empresa: TRANSHOTEL SERVICIOS CORPORATIVOS SL
Apoderado
- Caballero Caballero Juan Manuel
- Ceres Alabau Maria
- De La Cruz Nieto Anselmo
- De La Cruz Nieto Julio
- Ferro Romero Maria
- Franquet De La Iglesia Amadeo
- Galan Blazquez Ana Maria
- Garcia Garrido Francisca
- Gonzalez Sanchez Almudena
- Lopez Ziegler Luis Antonio
- Rubio Alvarez Arcadio
- Winance Gregoire Andre F.J.M.J
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27661 , F 133, S 8, H M 498468, I/A 2 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
VER MAS ACTOS
Información de CERES ALABAU MARIA
Mostramos los datos de CERES ALABAU MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERES ALABAU MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos