PEÑA SAGRA SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social PEÑA SAGRA SA
CIF A28863827
Capital Social 4493003.88 Euros
Actividad Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PEÑA SAGRA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEÑA SAGRA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cebrian-sagarriaga Suarez-llanos Vicente Dalmau | Consejero | 07/08/2017 | 12/09/2018 |
Cebrian Sagarriga Suarez Llanos Maria Cristina | Consejero | 07/08/2017 | 12/09/2018 |
Cebrian Sagarriga Suarez Llanos Maria Cristina | Administrador Solidario | 12/09/2018 | |
Cebrian Sagarriga Suarez Llanos Vicente | Administrador Solidario | 12/09/2018 | |
Cebrian-sagarriga Suarez- Llanos Alexia | Consejero | 14/07/2016 | 07/08/2017 |
Cebrian Sagarriga Suarez Llanos Cristina | Secretario | 14/07/2016 | 07/08/2017 |
Cebrian Sagarriga Suarez Llanos Cristina | Consejero Delegado Solidario | 14/07/2016 | 07/08/2017 |
Cebrian Sagarriga Suarez Llanos Cristina | Consejero | 14/07/2016 | 07/08/2017 |
Cebrian Sagarriga Suarez Llanos Vicente | Consejero Delegado Solidario | 14/07/2016 | 07/08/2017 |
Cebrian Sagarriga Suarez Llanos Vicente | Presidente | 14/07/2016 | 07/08/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PEÑA SAGRA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5484 , F 16, S 8, H M 89718, I/A 30 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5484 , F 16, S 8, H M 89718, I/A 30 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-28
- Sociedades absorbidas: JARDINES DEL GRAO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5484 , F 16, S 8, H M 89718, I/A 30 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5484 , F 16, S 8, H M 89718, I/A 30 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-28
- SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 28ª EL NOMBRAMIENTO DE CEBRIAN-SAGARRIAGA SUAREZ- LLANOS VICENTE DALMAU, SIENDO LO CORRECTO CEBRIAN-SAGARRIGA SUAREZ-LLANOS VICENTE. SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 28ª EL NOMBRAMIENTO DE 2 CONSEJEROS, SIENDO LO CORRECTO ADMINISTRADORES SOLIDARIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5484 , F 14, S 8, H M 89718, I/A 28 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2018-117-28
Capital Anterior: | 3.606.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 887.003,88 | Euros |
Capital Actual: | 4.493.003,88 | Euros |
Porcentaje: | 24,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5484 , F 15, S 8, H M 89718, I/A 29 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5484 , F 14, S 8, H M 89718, I/A 28 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificados los artículos 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 25 y 28 de los estatutos sociales; y dejado sin efecto los números 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de los mismos.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5484 , F 14, S 8, H M 89718, I/A 28 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5484 , F 14, S 8, H M 89718, I/A 28 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5484 , F 14, S 8, H M 89718, I/A 28 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-28