CEBRIAN-SAGARRIAGA SUAREZ-LLANOS VICENTE DALMAU
Informe ejecutivo de CEBRIAN-SAGARRIAGA SUAREZ-LLANOS VICENTE DALMAU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CEBRIAN-SAGARRIAGA SUAREZ-LLANOS VICENTE DALMAU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VISI GESTION SL | Administrador Unico | 14/02/2022 | |
VISI GESTION SL | Socio Unico | 14/02/2022 | |
MARQUES DE MURRIETA SA | Administrador Solidario | 30/12/2014 |
VINCULACIONES DE CEBRIAN-SAGARRIAGA SUAREZ-LLANOS VICENTE DALMAU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEBRIAN-SAGARRIAGA SUAREZ-LLANOS VICENTE DALMAU
Empresa: VISI GESTION SL
Administrador Unico
- Cebrian-sagarriaga Suarez-llanos Vicente Dalmau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43013 , F 150, S 8, H M 760264, I/A 1 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Empresa: VISI GESTION SL
Socio Único
- Cebrian-sagarriaga Suarez-llanos Vicente Dalmau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43013 , F 150, S 8, H M 760264, I/A 1 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Empresa: MARQUES DE MURRIETA SA
Administrador Solidario
- Cebrian-sagarriaga Suarez-llanos Maria Cristina
- Cebrian-sagarriaga Suarez-llanos Vicente Dalmau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27820 , F 217, S 8, H M 501359, I/A 36 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-28
Empresa: PEÑA SAGRA SA
Consejero
- Cebrian-sagarriaga Suarez-llanos Vicente Dalmau
- Cebrian Sagarriga Suarez Llanos Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5484 , F 14, S 8, H M 89718, I/A 28 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-28
Empresa: MARQUES DE MURRIETA SA
Administrador Solidario
- Cebrian-sagarriaga Suarez-llanos Maria Cristina
- Cebrian-sagarriaga Suarez-llanos Vicente Dalmau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27820 , F 210, S 8, H M 501359, I/A 28 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-28
Información de CEBRIAN-SAGARRIAGA SUAREZ-LLANOS VICENTE DALMAU
Mostramos los datos de CEBRIAN-SAGARRIAGA SUAREZ-LLANOS VICENTE DALMAU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEBRIAN-SAGARRIAGA SUAREZ-LLANOS VICENTE DALMAU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos