PECA EXPANSION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Viejo del Puerto, 19
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Razón Social PECA EXPANSION SL
CIF B73902553
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 17/11/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Juan Francisco De Asis Perez Caparros
VINCULACIONES DE PECA EXPANSION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PECA EXPANSION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Francisco De Asis Perez Caparros | Socio Unico | 23/11/2015 | 19/12/2022 |
Maria Encarnacion Caparros Caparros | Administrador Unico | 17/01/2017 | 19/12/2022 |
Maria Encarnacion Caparros Caparros | Liquidador | 19/12/2022 | 19/12/2022 |
Juan Francisco De Asis Perez Caparros | Administrador Unico | 23/11/2015 | 17/01/2017 |
ACTOS BORME DE PECA EXPANSION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 34, S 8, H MU 90164, I/A 3 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 34, S 8, H MU 90164, I/A 3 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 34, S 8, H MU 90164, I/A 3 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 34, S 8, H MU 90164, I/A 3 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 33, S 8, H MU 90164, I/A 2 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 33, S 8, H MU 90164, I/A 2 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 33, S 8, H MU 90164, I/A 1 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 33, S 8, H MU 90164, I/A 1 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-30
Dirección:CMNO VIEJO DEL PUERTO 19 (LORCA)
Comienzo de operaciones:17/11/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:- COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE DEPORTIVAS. .- INTERMEDIACION A COMISION POR ALOJAMIENTO DE OTRAS EMPRESAS EN SU PAGINA WEB, CONSISTENTE EN ALOJAR A COMERCIOS PARA QUE ESTOS PUEDAN VENDER SUS PRODUCTOS. Se excluyen las actividades para cuyo ejercicio sean necesarios requisitos especiales no cump
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 33, S 8, H MU 90164, I/A 1 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-30