JUAN FRANCISCO DE ASIS PEREZ CAPARROS
Informe ejecutivo de JUAN FRANCISCO DE ASIS PEREZ CAPARROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JUAN FRANCISCO DE ASIS PEREZ CAPARROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PECA EXPANSION SL | Socio Unico | 23/11/2015 | 19/12/2022 |
PECA EXPANSION SL | Administrador Unico | 23/11/2015 | 17/01/2017 |
VINCULACIONES DE JUAN FRANCISCO DE ASIS PEREZ CAPARROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN FRANCISCO DE ASIS PEREZ CAPARROS
Empresa: PECA EXPANSION SL
Administrador Unico
- Juan Francisco De Asis Perez Caparros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 33, S 8, H MU 90164, I/A 2 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-30
Empresa: PECA EXPANSION SL
Administrador Unico
- Juan Francisco De Asis Perez Caparros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 33, S 8, H MU 90164, I/A 1 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-30
Empresa: PECA EXPANSION SL
Socio Único
- Juan Francisco De Asis Perez Caparros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 33, S 8, H MU 90164, I/A 1 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-30
Información de JUAN FRANCISCO DE ASIS PEREZ CAPARROS
Mostramos los datos de JUAN FRANCISCO DE ASIS PEREZ CAPARROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN FRANCISCO DE ASIS PEREZ CAPARROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos