PDD INVEST I SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 21
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PDD INVEST I SL
CIF B67045856
Capital Social 25000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 06/07/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PDD INVEST I SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PDD INVEST I SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campoy Brunet Meritxell | Administrador Solidario | 24/10/2017 | 22/01/2021 |
Campoy Brunet Meritxell | Liquidador | 22/01/2021 | 22/01/2021 |
Lorenzo Dominguez Esteban | Administrador Solidario | 24/10/2017 | 22/01/2021 |
Lorenzo Dominguez Esteban | Liquidador | 22/01/2021 | 22/01/2021 |
Molto Perez Oriol | Administrador Solidario | 24/10/2017 | 22/01/2021 |
Molto Perez Oriol | Liquidador | 22/01/2021 | 22/01/2021 |
Ruiz Campos Carlos | Administrador Solidario | 24/10/2017 | 22/01/2021 |
Ruiz Campos Carlos | Liquidador | 22/01/2021 | 22/01/2021 |
Molto Perez Oriol | Administrador Unico | 13/07/2017 | 24/10/2017 |
ACTOS BORME DE PDD INVEST I SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46022 , F 130, S 8, H B 507024, I/A 3 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46022 , F 130, S 8, H B 507024, I/A 3 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46022 , F 130, S 8, H B 507024, I/A 3 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 22.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 25.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 733,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46022 , F 129, S 8, H B 507024, I/A 2 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46022 , F 129, S 8, H B 507024, I/A 2 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46022 , F 129, S 8, H B 507024, I/A 2 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46022 , F 129, S 8, H B 507024, I/A 1 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-08
Dirección:PS DE GRACIA NUM.21 P.3 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:06/07/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS SOCIEDADES HOLDING. DIRIGIR Y GESTIONAR EN EL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES MEDIANTE LA COMPRA VENTA GESTION Y ADMINSITRACION DE ACCIONES PARTICIPACIONES, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46022 , F 129, S 8, H B 507024, I/A 1 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-08