LORENZO DOMINGUEZ ESTEBAN
Informe ejecutivo de LORENZO DOMINGUEZ ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LORENZO DOMINGUEZ ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PDD INVEST I SL | Administrador Solidario | 24/10/2017 | 22/01/2021 |
PDD INVEST I SL | Liquidador | 22/01/2021 | 22/01/2021 |
ESEMTIA GRUPO EDEBE SL | Consejero | 29/04/2011 | 27/08/2015 |
LOMAR Y ARRACOM SL | Administrador | 26/02/2009 |
VINCULACIONES DE LORENZO DOMINGUEZ ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENZO DOMINGUEZ ESTEBAN
Empresa: PDD INVEST I SL
Liquidador
- Campoy Brunet Meritxell
- Lorenzo Dominguez Esteban
- Molto Perez Oriol
- Ruiz Campos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46022 , F 130, S 8, H B 507024, I/A 3 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Empresa: PDD INVEST I SL
Administrador Solidario
- Campoy Brunet Meritxell
- Lorenzo Dominguez Esteban
- Molto Perez Oriol
- Ruiz Campos Carlos
Liquidador
- Campoy Brunet Meritxell
- Lorenzo Dominguez Esteban
- Molto Perez Oriol
- Ruiz Campos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46022 , F 130, S 8, H B 507024, I/A 3 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Empresa: PDD INVEST I SL
Administrador Solidario
- Campoy Brunet Meritxell
- Lorenzo Dominguez Esteban
- Molto Perez Oriol
- Ruiz Campos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46022 , F 129, S 8, H B 507024, I/A 2 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-08
Empresa: ESEMTIA GRUPO EDEBE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alemany Ferrer Jesus Abel
- Español Gomez Javier
- Garrido Gonzalez Antonio
- Lorenzo Dominguez Esteban
- Monzo Casinos Pedro
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41604 , F 18, S 8, H B 390564, I/A 7 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-08
Empresa: EDUCACTIVA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alemany Ferrer Jesus Abel
- Español Gomez Javier
- Garrido Gonzalez Antonio
- Lorenzo Dominguez Esteban
- Monzo Casinos Pedro
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41604 , F 12, S 8, H B 390564, I/A 2 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08
Empresa: LOMAR Y ARRACOM SL
Administrador
- Lorenzo Dominguez Esteban
- Martinez Sendon Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30262 , F 198, S 8, H B 170380, I/A 8 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-08
Información de LORENZO DOMINGUEZ ESTEBAN
Mostramos los datos de LORENZO DOMINGUEZ ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENZO DOMINGUEZ ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos