PDC INDUSTRIAL CENTER 6 SP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 95
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PDC INDUSTRIAL CENTER 6 SP SL
CIF B01799451
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 30/07/2020
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario PANATTONI SPAIN HOLDING SAL
VINCULACIONES DE PDC INDUSTRIAL CENTER 6 SP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PDC INDUSTRIAL CENTER 6 SP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campbell Carl David | Apoderado Mancomunado | 23/12/2020 | 29/12/2023 |
Campbell Carl David | Apoderado | 21/01/2021 | 29/12/2023 |
Campbell Carl David | Apoderado Mancomunado | 12/05/2021 | 29/12/2023 |
Campbell Carl David | Apoderado | 24/10/2022 | 29/12/2023 |
Cardozo Lupi Gustavo | Secretario | 29/12/2023 | |
Cardozo Lupi Gustavo | Consejero | 29/12/2023 | |
Cardozo Lupi Gustavo | Liquidador Solidario | 29/12/2023 | 29/12/2023 |
Connor Mark James | Apoderado Mancomunado | 23/12/2020 | 29/12/2023 |
Connor Mark James | Apoderado | 21/01/2021 | 29/12/2023 |
Connor Mark James | Apoderado Mancomunado | 12/05/2021 | 29/12/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PDC INDUSTRIAL CENTER 6 SP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40197 , F 27, S 8, H M 714284, I/A 10 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40197 , F 27, S 8, H M 714284, I/A 10 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40197 , F 27, S 8, H M 714284, I/A 10 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40197 , F 27, S 8, H M 714284, I/A 10 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Apoderado
- Campbell Carl David
- Campbell Carl David
- Connor Mark James
- Connor Mark James
- Delsemme Catherine Josette M
- Delsemme Catherine Josette M
- Ferraz Torres Miriam
- Garcia Collado Oscar
- Geuns Evi
- Geuns Evi
- Monte Pasquale
- Monte Pasquale
- Neves Anja Rogl
- Neves Anja Rogl
- Ramos Paul
- Ramos Paul
- Weyh Marc Jean-loup
- Weyh Marc Jean-loup
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40197 , F 26, S 8, H M 714284, I/A 9 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40197 , F 26, S 8, H M 714284, I/A 9 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 95, PLANTA 13, EDIFICIO TOR (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40197 , F 26, S 8, H M 714284, I/A 8 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 95 9 - TORRE EUROPA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40197 , F 25, S 8, H M 714284, I/A 7 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40197 , F 25, S 8, H M 714284, I/A 6 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40197 , F 23, S 8, H M 714284, I/A 4 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28