BEGUIRISTAIN LAHUERTA BLANCA
Informe ejecutivo de BEGUIRISTAIN LAHUERTA BLANCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 24
Empresas inactivas: 20
CARGOS DE BEGUIRISTAIN LAHUERTA BLANCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACE SPANISH RENEWABLE HOLDING SL | Apoderado | 28/03/2022 | |
ACCOLADE VAL SL | Apoderado | 25/02/2022 | |
ACCOLADE VITO SL | Apoderado | 24/02/2022 | |
PDC INDUSTRIAL CENTER 14 SP SL | Apoderado Mancomunado | 19/05/2021 | |
PDC INDUSTRIAL CENTER 13 SP SL | Apoderado Mancomunado | 19/05/2021 | |
PDC INDUSTRIAL CENTER 9 SP SL | Apoderado | 11/05/2021 | |
CASTELLANA 62 PROPCO SL | Apoderado Mancomunado | 05/05/2021 | |
GO CORE PLUS SPAIN HOLDCO SL | Apoderado Solidario | 18/09/2020 | |
GO CORE PLUS SPAIN HOLDCO SL | Apoderado Mancomunado | 18/09/2020 |
VINCULACIONES DE BEGUIRISTAIN LAHUERTA BLANCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEGUIRISTAIN LAHUERTA BLANCA
Empresa: REFEP SPAIN I SL
Apoderado Mancomunado
- Artigas Martinez Carmen
- Beguiristain Lahuerta Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46479 , F 78, S 8, H B 521348, I/A 7 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-08
Empresa: BELLERSIL PROPERTY SL
Apoderado
- Beguiristain Lahuerta Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37511 , F 121, S 8, H M 668686, I/A 10 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Empresa: BELLERSIL HOLDINGS SL
Apoderado
- Beguiristain Lahuerta Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37511 , F 154, S 8, H M 668689, I/A 10 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Empresa: PDC INDUSTRIAL CENTER 11 SP SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41319 , F 77, S 8, H M 732350, I/A 10 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
Empresa: PDC INDUSTRIAL CENTER 18 SP SL
Apoderado Mancomunado
- Beguiristain Lahuerta Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42752 , F 123, S 8, H M 756019, I/A 4 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Empresa: PDC INDUSTRIAL CENTER 6 SP SL
Apoderado Mancomunado
- Beguiristain Lahuerta Blanca
- Mohon Brandon Roberto P
- Mohon Brandon Roberto P
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40197 , F 26, S 8, H M 714284, I/A 9 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Empresa: PDC INDUSTRIAL CENTER 19 SP SL
Apoderado
- Beguiristain Lahuerta Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42777 , F 94, S 8, H M 756459, I/A 4 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-28
Empresa: PDC INDUSTRIAL CENTER 16 SP SL
Apoderado Mancomunado
- Beguiristain Lahuerta Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42255 , F 222, S 8, H M 748085, I/A 3 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Empresa: PDC INDUSTRIAL CENTER 17 SP SL
Apoderado Mancomunado
- Beguiristain Lahuerta Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42757 , F 116, S 8, H M 756118, I/A 4 (08/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Empresa: PDC INDUSTRIAL CENTER 10 SP SL
Apoderado Mancomunado
- Beguiristain Lahuerta Blanca
- Mohon Brandon Roberto P
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41418 , F 15, S 8, H M 733996, I/A 6 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-28
VER MAS ACTOS
Información de BEGUIRISTAIN LAHUERTA BLANCA
Mostramos los datos de BEGUIRISTAIN LAHUERTA BLANCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEGUIRISTAIN LAHUERTA BLANCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos