PAVIMENTOS Y TRANSPORTES CAÑAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Los Lirios, 16
Código Postal 19209
Municipio Villanueva de la Torre
Provincia Guadalajara
Mapa Ver Mapa
Razón Social PAVIMENTOS Y TRANSPORTES CAÑAS SL
CIF B19322130
Capital Social 9000.0 Euros
Fecha de Constitución 13/03/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Arias Cañal Pedro
VINCULACIONES DE PAVIMENTOS Y TRANSPORTES CAÑAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAVIMENTOS Y TRANSPORTES CAÑAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arias Cañal Pedro | Liquidador Unico | 25/06/2021 | 25/06/2021 |
Arias Cañal Pedro | Socio Unico | 23/03/2018 | 25/06/2021 |
Arias Cañal Pedro | Administrador Unico | 23/03/2018 | 25/06/2021 |
ACTOS BORME DE PAVIMENTOS Y TRANSPORTES CAÑAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 162, S 8, H GU 10406, I/A 3 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-19
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 162, S 8, H GU 10406, I/A 3 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-19
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 162, S 8, H GU 10406, I/A 3 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-19
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 162, S 8, H GU 10406, I/A 3 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 162, S 8, H GU 10406, I/A 3 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-19
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 200,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 162, S 8, H GU 10406, I/A 2 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 159, S 8, H GU 10406, I/A 1 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-19
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 159, S 8, H GU 10406, I/A 1 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-19
Dirección:C/ LIRIOS 16 (VILLANUEVA DE LA TORRE)
Comienzo de operaciones:13/03/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Realización de toda clase de trabajos de albañilería y solado en general
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 159, S 8, H GU 10406, I/A 1 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-19