ARIAS CAÑAL PEDRO
Informe ejecutivo de ARIAS CAÑAL PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARIAS CAÑAL PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAVIMENTOS Y TRANSPORTES CAÑAS SL | Liquidador Unico | 25/06/2021 | 25/06/2021 |
PAVIMENTOS Y TRANSPORTES CAÑAS SL | Socio Unico | 23/03/2018 | 25/06/2021 |
PAVIMENTOS Y TRANSPORTES CAÑAS SL | Administrador Unico | 23/03/2018 | 25/06/2021 |
HORPUIM SL | Administrador Unico | 26/04/2012 | 28/10/2014 |
CARIJO INVERSIONES SL | Administrador Unico | 27/09/2011 | 04/06/2014 |
VINCULACIONES DE ARIAS CAÑAL PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIAS CAÑAL PEDRO
Empresa: PAVIMENTOS Y TRANSPORTES CAÑAS SL
Liquidador Unico
- Arias Cañal Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 162, S 8, H GU 10406, I/A 3 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-19
Empresa: PAVIMENTOS Y TRANSPORTES CAÑAS SL
Administrador Unico
- Arias Cañal Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 162, S 8, H GU 10406, I/A 3 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-19
Empresa: PAVIMENTOS Y TRANSPORTES CAÑAS SL
Administrador Unico
- Arias Cañal Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 159, S 8, H GU 10406, I/A 1 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-19
Empresa: PAVIMENTOS Y TRANSPORTES CAÑAS SL
Socio Único
- Arias Cañal Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 159, S 8, H GU 10406, I/A 1 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-19
Empresa: HORPUIM SL
Administrador Unico
- Arias Cañal Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25728 , F 79, S 8, H M 463749, I/A 4 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-28
Empresa: CARIJO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Arias Cañal Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25861 , F 23, S 8, H M 466133, I/A 4 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-28
Empresa: HORPUIM SL
Administrador Unico
- Arias Cañal Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25728 , F 79, S 8, H M 463749, I/A 3 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-28
Empresa: CARIJO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Arias Cañal Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25861 , F 23, S 8, H M 466133, I/A 3 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-28
Información de ARIAS CAÑAL PEDRO
Mostramos los datos de ARIAS CAÑAL PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIAS CAÑAL PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos