PATRITANA SL - EXTINGUIDA
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social PATRITANA SL
CIF B53196432
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario GRUPO AUSIVI SL
VINCULACIONES DE PATRITANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PATRITANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO AUSIVI SL | Socio Unico | 20/06/2013 | 14/10/2022 |
Paya Cayuelas Guillermo | Administrador Solidario | 01/10/2020 | 14/10/2022 |
Paya Cayuelas Guillermo | Apoderado | 01/09/2016 | 14/10/2022 |
Paya Cayuelas Jose Juan | Administrador Solidario | 01/10/2020 | 14/10/2022 |
Paya Cayuelas Jose Juan | Administrador Unico | 21/06/2013 | 01/10/2020 |
Paya Santacreu Jose | Administrador Unico | 21/06/2013 |
ACTOS BORME DE PATRITANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 91, S 8, H A 42506, I/A 10 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 91, S 8, H A 42506, I/A 10 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-03
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 91, S 8, H A 42506, I/A 9 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 91, S 8, H A 42506, I/A 9 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 91, S 8, H A 42506, I/A 9 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 91, S 8, H A 42506, I/A 8 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 91, S 8, H A 42506, I/A 7 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 91, S 8, H A 42506, I/A 7 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 91, S 8, H A 42506, I/A 6 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-142-03