GRUPO AUSIVI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Jean Claude Combaldieu, 5
Código Postal 03008
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO AUSIVI SL
CIF B03008554
Actividad Actividades de las sociedades holding
Página Web www.grupoasv.com
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario AUTO SPORT Y AMBULANCIAS SANITARIAS SL
VINCULACIONES DE GRUPO AUSIVI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO AUSIVI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTO SPORT Y AMBULANCIAS SANITARIAS SL | Socio Unico | 13/05/2022 | 14/10/2022 |
Carreño Fernandez Francisca | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/07/2021 | 14/10/2022 |
Navarro Bañon Jose Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/07/2021 | 14/10/2022 |
Paya Cayuelas Guillermo | Administrador Solidario | 27/05/2013 | 14/10/2022 |
Paya Cayuelas Jose Juan | Administrador Solidario | 14/11/2011 | 14/10/2022 |
Paya Santacreu Jose | Administrador Solidario | 14/11/2011 | 27/05/2013 |
Baeza Pastor Andres | Secretario No Consejero | 14/11/2011 | |
Baeza Pastor Jose Luis | Vicepresidente | 14/11/2011 | |
Baeza Pastor Jose Luis | Consejero | 14/11/2011 | |
Paya Cayuelas Jose Juan | Consejero Delegado Solidario | 14/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO AUSIVI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3726 , F 108, S 8, H A 11708, I/A 26 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3726 , F 108, S 8, H A 11708, I/A 26 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3726 , F 108, S 8, H A 11708, I/A 25 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3726 , F 108, S 8, H A 11708, I/A 24 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-03
- AVDA JEAN CLAUDE COMBALDIEU 5 (ALICANTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3726 , F 108, S 8, H A 11708, I/A 23 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-03
- e. Comercio al por mayor y al por menor de máquinas, muebles de oficina, equipos informáticos y sus accesorios, así como programas informáticos elaborados por terceros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3202 , F 209, S 8, H A 11708, I/A 22 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3202 , F 209, S 8, H A 11708, I/A 21 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3202 , F 209, S 8, H A 11708, I/A 21 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-03
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3202 , F 209, S 8, H A 11708, I/A 20 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3202 , F 209, S 8, H A 11708, I/A 20 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-03