PATRIMONIAL ONCE SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social PATRIMONIAL ONCE SA
CIF A58421223
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PATRIMONIAL ONCE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PATRIMONIAL ONCE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ripoll Espiau Javier | Administrador Solidario | 09/07/2013 | 12/03/2018 |
Ripoll Espiau Josefina | Administrador Solidario | 09/07/2013 | 12/03/2018 |
Ripoll Espiau Raimundo | Liquidador | 12/03/2018 | 12/03/2018 |
Ripoll Espiau Raimundo | Administrador Solidario | 09/07/2013 | 12/03/2018 |
ACTOS BORME DE PATRIMONIAL ONCE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 13, S 8, H B 41826, I/A 11 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 13, S 8, H B 41826, I/A 11 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 13, S 8, H B 41826, I/A 11 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.25:ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 13, S 8, H B 41826, I/A 10 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 13, S 8, H B 41826, I/A 10 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08