RIPOLL ESPIAU RAIMUNDO
Informe ejecutivo de RIPOLL ESPIAU RAIMUNDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIPOLL ESPIAU RAIMUNDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATRIMONIOS DEL MARESME SA | Administrador Solidario | 11/12/2019 | |
PATRIMONIOS DEL MARESME SA | Administrador Solidario | 29/07/2013 |
VINCULACIONES DE RIPOLL ESPIAU RAIMUNDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIPOLL ESPIAU RAIMUNDO
Empresa: RIES BARCELONA SL
Administrador Mancomunado
- Ripoll Espiau Antonia Maria Claret
- Ripoll Espiau Enrique
- Ripoll Espiau Javier
- Ripoll Espiau Raimundo
Apoderado
- Ripoll Espiau Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 263093, I/A 4 (15/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-08
Empresa: PATRIMONIOS DEL MARESME SA
Administrador Solidario
- Ripoll Espiau Javier
- Ripoll Espiau Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34951 , F 35, S 8, H B 42024, I/A 15 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-08
Empresa: PATRIMONIAL ONCE SA
Liquidador
- Ripoll Espiau Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 13, S 8, H B 41826, I/A 11 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
Empresa: PATRIMONIAL ONCE SA
Administrador Solidario
- Ripoll Espiau Javier
- Ripoll Espiau Josefina
- Ripoll Espiau Raimundo
Liquidador
- Ripoll Espiau Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 13, S 8, H B 41826, I/A 11 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
Empresa: PATRIMONIOS DEL MARESME SA
Administrador Solidario
- Ripoll Espiau Javier
- Ripoll Espiau Josefina
- Ripoll Espiau Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34951 , F 35, S 8, H B 42024, I/A 14 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-08
Empresa: PATRIMONIAL ONCE SA
Administrador Solidario
- Ripoll Espiau Javier
- Ripoll Espiau Josefina
- Ripoll Espiau Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 13, S 8, H B 41826, I/A 10 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-08
Información de RIPOLL ESPIAU RAIMUNDO
Mostramos los datos de RIPOLL ESPIAU RAIMUNDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIPOLL ESPIAU RAIMUNDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos