PATERSON CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de la Orquidea, 28
Código Postal 28109
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PATERSON CONSULTING SL
CIF B86356680
Capital Social 3500.0 Euros
Fecha de Constitución 09/12/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Paterson Ross Edward
VINCULACIONES DE PATERSON CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PATERSON CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Paterson Ross Edward | Socio Unico | 28/12/2011 | 20/10/2020 |
Paterson Ross Edward | Administrador Unico | 05/08/2013 | 20/10/2020 |
Paterson Ross Edward | Liquidador | 20/10/2020 | 20/10/2020 |
Avila Garcia Elena | Administrador Unico | 28/12/2011 | 05/08/2013 |
ACTOS BORME DE PATERSON CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29232 , F 82, S 8, H M 526282, I/A 3 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29232 , F 82, S 8, H M 526282, I/A 3 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29232 , F 82, S 8, H M 526282, I/A 3 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29232 , F 82, S 8, H M 526282, I/A 3 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
- C/ ORQUIDEA 28 (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29232 , F 82, S 8, H M 526282, I/A 2 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29232 , F 82, S 8, H M 526282, I/A 2 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29232 , F 82, S 8, H M 526282, I/A 2 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29232 , F 82, S 8, H M 526282, I/A 2 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29232 , F 80, S 8, H M 526282, I/A 1 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29232 , F 80, S 8, H M 526282, I/A 1 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28