PATERSON ROSS EDWARD
Informe ejecutivo de PATERSON ROSS EDWARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PATERSON ROSS EDWARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EPR BUSINESS INTERNATIONAL SL | Administrador Unico | 01/02/2024 |
VINCULACIONES DE PATERSON ROSS EDWARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PATERSON ROSS EDWARD
Empresa: EPR BUSINESS INTERNATIONAL SL
Administrador Unico
- Paterson Ross Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46221 , F 157, S 8, H M 811940, I/A 1 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Empresa: PATERSON CONSULTING SL
Liquidador
- Paterson Ross Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29232 , F 82, S 8, H M 526282, I/A 3 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
Empresa: PATERSON CONSULTING SL
Administrador Unico
- Paterson Ross Edward
Liquidador
- Paterson Ross Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29232 , F 82, S 8, H M 526282, I/A 3 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
Empresa: PATERSON CONSULTING SL
Administrador Unico
- Paterson Ross Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29232 , F 82, S 8, H M 526282, I/A 2 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
Empresa: PATERSON CONSULTING SL
Socio Único
- Paterson Ross Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29232 , F 80, S 8, H M 526282, I/A 1 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Información de PATERSON ROSS EDWARD
Mostramos los datos de PATERSON ROSS EDWARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PATERSON ROSS EDWARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos